清朝晚期(1840~1912)
清宣宗 爱新觉罗旻宁(1782—1850) 1820年~1850年 道光
清文宗 爱新觉罗奕詝(1830—1861) 1850年~1861年 咸丰
清穆宗 爱新觉罗载淳(1856—1875) 1861年~1875年 祺祥 同治
清德宗 爱新觉罗载湉(1871—1908) 1875年~1908年 光绪
爱新觉罗溥仪(1906—1967) 1908年~1912年 宣统
1911年到1949年的中华民国总统
中华民国大总统时期
孙文(1911年12月29日---1913年10月10日 政党或派系:中国同盟会)
袁世凯(1913年10月10日——1916年3月22日;1915年12月12日——1916年6月6日 政党或派系:北洋军阀)
袁世凯(1915年12月12日称帝,改国号为中华帝国,年号洪宪。3月22日宣布取消帝制。)
黎元洪(1916年6月7日——1917年7月1日;1922年6月12日——1923年6月14日 政党:进步党、研究系) 1917年张勋在7月1日至发动政变,宣布清朝复辟。7月12日黎元洪政权遭段祺瑞的“讨逆军”推翻。 1922年6月12日黎元洪复任大总统
冯国璋 (1917年7月6日——1918年10月10日 政党或派系:直系军阀) 1917年7月6日冯国璋以副总统代理大总职
徐世昌 (1918年10月10日——1922年6月2日 政党或派系:皖系军阀)
曹锟 (1923年10月10日——1924年11月2日 政党或派系:直系军阀)
国民政府主席列表
广州国民政府(主席)
汪精卫 中国国民党 1925年7月1日 1926年3月23日 因中山舰事件辞去主席职权
谭延闿 中国国民党 1926年3月30日 1927年3月11日 汪精卫去职后,代理主席职权 南京国民政府(主席)
胡汉民 中国国民党 1927年4月18日 1928年2月7日
谭延闿 中国国民党 1928年2月7日 1928年10月8日
蒋介石 中国国民党 1928年10月8日 1931年12月15日
林 森 中国国民党 1931年12月15日 1943年8月1日
蒋介石 中国国民党 1943年8月1日 1948年5月20日
1948年行宪后的中华民国总统
蒋中正(就任时间:1948年5月20日——1949年1月21日 政党:中国国民党 副总统:李宗仁) 1949年1月21日蒋发布“引退文告”,由副总统李宗仁任代理总统。 李宗仁(就任时间:1949年1月21日——1949年10月1日 政党:中国国民党 副总统:无)为代行职权 1949年10月1日中华人民共和国成立,中华民国总统法律上取消职权。